Informazioni su Marcel Wilhelm Moser
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Marcel Wilhelm Moser
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006007461, Ufficio del registro di commercio Obvaldo, (140)
Stiftung Betagtenheim Alpnach, in Alpnach, CHE-103.979.557, Stiftung (SHAB Nr. 183 vom 21.09.2022, Publ. 1005565963).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brander Claessen, Beatrix, von Nesslau, in Alpnach, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Moser, Marcel Wilhelm, von Appenzell, in Alpnach Dorf (Alpnach), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Imfeld, Linus, von Lungern, in Alpnach, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüthold, David, von Alpnach, in Alpnach Dorf (Alpnach), Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hard, Roger, von Rottenschwil, in Alpnach Dorf (Alpnach), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Keller, Rosmarie genannt Romy, von Willisau, in Alpnach Dorf (Alpnach), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Kalbermatten, Daniel, von Törbel, in Brig (Brig-Glis), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Numero di pubblicazione: HR02-1005050300, Ufficio del registro di commercio Obvaldo, (140)
Kraftwerk Sarneraa AG, in Alpnach, CHE-101.404.375, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 1 vom 03.01.2020, Publ. 1004796594).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Krummenacher, Heinz, von Flühli, in Alpnach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wolf, Raffaela, von Rain, in Luzern, Sekretärin (Nichtmitglied), ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berlinger, Jürg, von Beckenried, in Sarnen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Moser, Marcel, von Appenzell, in Alpnach, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gründler, Seline, von Sirnach, in Neuenkirch, Sekretärin (Nichtmitglied), ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 3996165, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
synuteam GmbH, bisher in Alpnach, CHE-411.508.061, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2014, Publ. 1564839).
Statutenänderung:
19.12.2017.
Sitz neu:
Muhen.
Domizil neu:
Hauptstrasse 3, 5037 Muhen.
Zweck neu:
Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen des Immobilien-, Bau- und Projektmanagements sowie Dienstleistungen in der Strategie-, Organisations-, Finanz- und Steuerberatung, im Controlling sowie im Treuhandwesen, insbesondere Verwaltung von Miteigentum im Immobilienbereich und IT-Schulungen in allen Bereichen;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Moser, Marcel, von Appenzell, in Alpnach, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 125 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bluntschli, Beat, von Zürich, in Muhen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 250 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Wohlen bei Bern, mit 125 Stammanteilen zu je CHF 100.00].