Informazioni su Marc Moser
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Marc Moser
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005454827, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Bigdayz Holding AG, in Zürich, CHE-113.227.068, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 19.02.2021, Publ. 1005105039).
Firma neu:
Bigdayz Holding AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Bigdayz Holding SA en liquidation) (Bigdayz Holding Ltd in liquidation).
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 08.04.2022 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Moser, Marc, von Schnottwil, in Thalwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Beglinger, Nicholas, von Uitikon, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gerteis, Roman, deutscher Staatsangehöriger, in Rüschlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Köppel, Marco, von Widnau, in Bever, Delegierter des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005291595, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Reichmuth & Co., in Luzern, CHE-108.396.989, Besondere Rechtsformen (SHAB Nr. 31 vom 15.02.2021, Publ. 1005100557).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Moser, Marc, von Schnottwil, in Thalwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2765127, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Reichmuth & Co, in Luzern, CHE-108.396.989, Besondere Rechtsformen (SHAB Nr. 136 vom 17.07.2015, Publ. 2276105).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zumtaugwald, Stefan, von Randa, in Horgen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Betschart, André Walter, von Lauerz, in Kriens, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Danelli, Marco, von Rafz, in Affoltern am Albis, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Künzi, Joachim, von Mirchel, in Geroldswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Moser, Marc, von Schnottwil, in Thalwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schnyder, Marcel, von Vorderthal, in Mörschwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.