Informazioni su Jean-Marie Moser
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Jean-Marie Moser
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005153844, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Bouygues E&S InTec Schweiz AG, in Basel, CHE-408.663.169, schweizerische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 148 vom 03.08.2020, Publ. 1004950365).
Hauptsitz in:
Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Moser, Jean-Marie, von Röthenbach im Emmental, in Reinach (BL), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burkhalter, Adrian, von Hasle bei Burgdorf, in Biberist, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004865589, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Bouygues E&S InTec Schweiz AG, in Basel, CHE-408.663.169, schweizerische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 213 vom 04.11.2019, Publ. 1004751620).
Hauptsitz in:
Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Günter, deutscher Staatsangehöriger, in Ostfildern (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moser, Jean-Marie, von Röthenbach im Emmental, in Reinach (BL), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sarméo, Grégory, französischer Staatsangehöriger, in Illzach (FR), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stettler, Kurt, von Eggiwil, in Ettingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1000747, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
gribi theurillat Baumanagement AG, in Basel, CH-270.3.013.348-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 22.09.2011, Publ. 6345316).
Statutenänderung:
27.06.2013.
Firma neu:
GRIBI Baumanagement AG.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Moser, Jean-Marie, von Röthenbach im Emmental, in Reinach BL, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gribi, Urs, von Büren an der Aare und Basel, in Binningen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bottmingen].