Informazioni su André Morgenthaler
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: André Morgenthaler
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3429537, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Eissportzentrum Bödeli in Matten bei Interlaken Genossenschaft, in Matten bei Interlaken, CHE-103.962.769, Genossenschaft (SHAB Nr. 157 vom 16.08.2013, Publ. 1031005).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Morgenthaler, André, von Wyssachen, in Interlaken, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schild, Alfred Eduard, genannt Eduard, von Brienz (BE), in Wilderswil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schmocker, Hans, von Habkern, in Ringgenberg BE, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berthoud, Roger, von Vully-les-Lacs, in Unterseen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Vallamand, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Beutler, Peter Otto Dr., von Trubschachen, in Beatenberg, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Michel, Andreas, von Bönigen, in Bönigen b. Interlaken (Bönigen), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Waser, Andreas, von Engelberg, in Unterseen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2343943, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Fonds zugunsten des Personals der Brienz Rothorn Bahn AG, in Brienz BE, CHE-109.449.401, Stiftung (SHAB Nr. 228 vom 25.11.2014, Publ. 1841367).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hertig, Daniel, von Rüderswil, in Bönigen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Morgenthaler, André, von Wyssachen, in Interlaken, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wyss, Peter, von Brienz BE, in Goldswil bei Interlaken (Ringgenberg BE), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Borer, Markus Laurentius, von Brienz BE, in Brienz BE, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Flück, Peter, von Brienz BE, in Brienz BE, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Flück-Luchs, Peter];
Fischer, Brigitta, von Luzern, in Luzern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Flück, Andreas, von Brienz BE, in Brienz BE, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Jobin, Olivier, von Brienz BE, in Brienz BE, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Mühlethaler, Martin, von Bettenhausen, in Bettenhausen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 1560085, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Brienz Rothorn Bahn AG, in Brienz BE, CHE-105.934.904, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2013, Publ. 1246205).
Statutenänderung:
26.04.2014.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Erhalt der ältesten Dampfzahnradbahn der Schweiz und damit eines Stücks schweizerischer Kulturgeschichte durch den Betrieb der Brienz Rothorn Bahn gemäss der ihr jeweils vom Bund erteilten Konzession sowie der angeschlossenen Betriebe. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Geschäftszweck der Gesellschaft zu fördern oder welche direkt oder indirekt mit ihm in Zusammenhang stehen.
Aktien neu:
6'480 Namenaktien zu CHF 100.00 und 26'246 Namenaktien zu CHF 500.00. [bisher: 6'480 Inhaberaktien zu CHF 100.00 und, 26'246 Inhaberaktien zu CHF 500.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich (inklusive per E-Mail) oder im Publikationsorgan. [Folgende Bemerkungen werden gestrichen, da nicht zur Eintragung gehörend] [gestrichen: Streichung der statutarisch festgesetzten Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder, da nicht zur Eintragung gehörend.].[gestrichen: Weitere publikationspflichtige Tatsachen nicht berührt.].[gestrichen: Weitere publikationspflichtige Tatsachen nicht berührt.].[gestrichen: Weitere publikationspflichtige Tatsachen nicht berührt.].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Morgenthaler, André, von Wyssachen, in Interlaken, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischer, Brigitta, von Luzern, in Luzern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Anderegg Treuhand (CHE-105.798.311), in Meiringen, Revisionsstelle [bisher: Anderegg Peter, in Unterseen].