Informazioni su Pierre Moren
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Pierre Moren
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2956450, Ufficio del registro di commercio Vallese
Radio Rhône SA, à Martigny, CH-621.3.001.455-2, diffusion d'un programme de radio destiné à la collectivité sur Martigny, Sion et Sierre et leur région (FOSC no 160 du 22.08.1997, p. 6130).
Modification des statuts:
17.05.2005. Statuts modifiés sur des points non soumis à publication.
Personnes et signatures radiées:
Pellegrini, Hermann, de Bagnes, à Saint-Maurice, président, avec signature collective à deux;
Franc, Robert, de Martigny, à Martigny, vice-président, avec signature collective à deux;
Balet, Chantal, de Lens et Grimisuat, à Sion, membre, sans droit de signature;
Cottagnoud, Alain, de Vétroz, à Sion, membre, sans droit de signature;
Decoutère, Stéphane, de Vissoie, à Vissoie, membre, sans droit de signature;
Dumas, Olivier, de Begnins, à Martigny, membre, sans droit de signature;
Ecoeur, Yves, de Val-d'Illiez, à Sion, membre, sans droit de signature;
Gard, Evelyne, de Bagnes, à Sierre, membre, sans droit de signature;
Moren, Pierre, de Conthey, à Sion, membre, sans droit de signature;
Paccolat, Monique, de Collonges, à Collonges, membre, sans droit de signature;
Schoechli, Benoît, de Sierre, à Sierre, membre, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personnes:
Ribordy, Adolphe, de Sembrancher, à Sembrancher, président, avec signature collective à deux [précédemment: administrateur-délégué];
Fournier, Jean-Marie, de Veysonnaz, à Veysonnaz, vice-président, avec signature collective à deux;
Grand, Gabriel, de Leukerbad, à Vernayaz, administrateur, sans droit de signature;
Gaillard, Pascal, de Ardon, à Ardon, administrateur, sans droit de signature;
Bodrito, Jean-Pierre, de Arbaz, à Bramois, administrateur, sans droit de signature;
Delaloye, Dominique, de Martigny et Riddes, à Martigny, administratrice, sans droit de signature;
Nanchen, Christian, de Lens, à Sierre, administrateur, sans droit de signature;
Squaratti, Alfred, de Sion, à Sion, administrateur, sans droit de signature;
Lorétan, Régis, de Sion, à Sion, administrateur, sans droit de signature;
Bernard, Fabienne, de Martigny, à Chemin-Dessous (Martigny), administratrice, sans droit de signature;
Métrailler, Sonia, de Evolène, à Martigny, administratrice, sans droit de signature;
Vouilloz, Philippe, de Martigny, à Martigny, administrateur, sans droit de signature.
Numero di pubblicazione: 2347582, Ufficio del registro di commercio Vallese
Pfefferlé & Cie SA, à Sion, CH-626.3.001.185-1, quincaillerie et articles de ménage et de sport ainsi que marchandises de tous genres, société anonyme (FOSC no 73 du 12.04.2000, p. 2469).
Personne et signature radiée:
Moren, Pierre, de Conthey, à Sion, administrateur, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne:
Vaquin, Pierre-Alain, de Saint-Martin VS, à Bramois (Sion), administrateur et directeur, avec signature collective à deux avec un administrateur [précédemment: sans fonction inscrite, avec procuration collective à deux avec un administrateur].
Numero di pubblicazione: 1217382, Ufficio del registro di commercio Vallese
Evéquoz SA, à Conthey, exécution de travaux de génie civil, société anonyme (FOSC no 228 du 22.11.2000, p. 7937).
Personne et signature radiée:
Moren, Pierre, de Conthey, à Sion, président, avec signature collective à deux avec un administrateur ou un fondé de pouvoir.
Inscription ou modification de personne:
Quennoz, Jean-Marc, de Conthey, à Châteauneuf-Conthey, président, avec signature collective à deux [précédemment: administrateur].