Informazioni su Prof. Philippe Morel
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Prof. Philippe Morel
Ultimi comunicati FUSC: Prof. Philippe Morel
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004672191, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Swisstransplant - Schweizerische Stiftung für Organspende und Transplantation, in Bern, CHE-100.390.782, Stiftung (SHAB Nr. 43 vom 02.03.2018, Publ. 4087965).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haak, Bert, von Luzern und Sempach, in Rothenburg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Krucker, Anton Peter, von Niederhelfenschwil, in St. Gallen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Seiler, Christian A., von Bern und Bönigen, in Thun, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Weder, Walter Prof. Dr., von Diepoldsau, in Erlenbach ZH, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ziegler, Rita, von Schönholzerswilen, in Küsnacht ZH, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Morel, Philippe, von Genève, in Genève, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Candinas von Albertini, Daniel Prof. Dr., von Sumvitg, in Bern, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Clavien, Pierre Alain Prof., von Miège, in Kilchberg ZH, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hurst, Samia Alexandra Dr., von Chêne-Bougeries, in Genève, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Merlani, Paolo Giulio Giovanni Prof. Dr., von Lugano, in Dino (Lugano), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schober, Roger, von Wattenwil, in Winterthur, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
van Delden, Christian Theodor Prof., von Collonge-Bellerive, in Cologny, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 4187196, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Swisstransplant fondation nationale Suisse pour le don et la transplantation d'organes, bisher in Genève, CH-660.0.453.985-0, favoriser, développer et coordonner en Suisse la transplantation d'organes, de tissus et de cellules, et de favoriser l'information du public sur le don et la transplantation d'organes, Stiftung (SHAB Nr. 202 vom 18.10.2004, S. 7).
Gründungsurkunde:
04.03.1985.
Urkundenänderung:
6.02.2007, 4.05.2007.
Name neu:
Swisstransplant - Schweizerische Stiftung für Organspende und Transplantation.
Uebersetzungen des Namens:
(Swisstransplant - Fondation nationale suisse pour le don et la transplantation d'organes).
Sitz neu:
Bern.
Domizil:
Laupenstrasse 37, 3008 Bern.
Zweck neu:
Ziel der Stiftung ist die landesweite Förderung, Entwicklung und Koordination der Transplantation von Organen, Geweben und Zellen, sowie die Förderung der Information der Öffentlichkeit über die Organspende und die Organtransplantation.
Aufsichtsbehörde neu:
Eidg. Departement des Innern, Generalsekretariat.
Organisation neu:
Stiftungsrat, Geschäftsführer, Medizinischer Ausschuss und Revisionsstelle.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Martinoli, Sebastiano, von Acquarossa, in Comano, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Morel, Philippe, von Genève, in Genève, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Zanetta, Dominique, von Caneggio, in Genève, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Müller-Schenker, Conrad, von Bonfol, in Münchenstein, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Heberlein, Beatrix, von Zürich, in Zumikon, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Heberlein, Trix, von Zumikon];
Baumann, Marie-Louise, von Basel, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Birchler, Urs Dr., von Walenstadt, in Bolligen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Candinas, Daniel, von Chur, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gratwohl-Jenny, Alois, von Basel, in Basel, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gürke, Lorenz, von Basel, in Basel, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hess, Urs, von Zürich, in Eggersriet, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Leuthold, Margrit, von Wädenswil, in Basel, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Malacrida, Roberto, von Mendrisio, in Bellinzona, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Müller, Christoph, von Winterthur, in Saint-Blaise, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schatt, Dominique, von Unteriberg, in Biel/Bienne, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Speck, Guido, von Oberkulm, in Oberwil BL, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Steiner, Marcel, von Bern, in Steffisburg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Von Segesser, Ludwig, von Luzern, in Lausanne, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Weber, Markus, von Schaffhausen, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Marti, Hans Peter, von Aarau, in Bern, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Société Fiduciaire et d'Etudes Fiscales, in Genf, Revisionsstelle.