Informazioni su Kurt Morach
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Kurt Morach
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2080737, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Geomac AG, in Thalwil, CHE-107.554.872, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 19.09.2014, Publ. 1723739).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Morach, Kurt, von Wallisellen, in Bubikon, stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1707517, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
AFB Anlagen AG, in Altendorf, CHE-108.011.462, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 28.07.2014, Publ. 1636465).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Morach, Kurt, von Wallisellen, in Bubikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3319206, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Attenhofer Anlagen AG AAA, bisher in Zürich, CH-020.3.901.982-8, Verwaltung von Vermögenswerten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 25.11.2003, S. 18, Publ. 1275016).
Gründungsstatuten:
16.01.1986.
Statutenänderung:
29.03.2006.
Firma neu:
AFB Anlagen AG.
Sitz neu:
Freienbach.
Domizil neu:
Churerstrasse 20, 8808 Pfäffikon SZ.
Zweck:
Verwaltung von Vermögenswerten sowie Durchführung von Finanztransaktionen;
kann fiduziarische Geschäfte tätigen, sich an Unternehmen beteiligen sowie Immobilien erwerben.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
200 Namenaktien zu CHF 500.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch nichteingeschriebene Briefe.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Birchler, Patrick, von Einsiedeln, in Einsiedeln, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Roth, Ernst, von Zetzwil, in Mollis, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Theiler, Urs, von Stein AR, in Herrliberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Kälin, Erwin, von Einsiedeln, in Einsiedeln, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Kistler, Beat, von Horgen, in Horgen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
BDO Visura, in Zürich, Revisionsstelle [wie bisher];
Theiler, Rolf, von Stein AR, in Ebertswil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Hausen am Albis];
Schuler, Benno, von Alpthal, in Wollerau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Einsiedeln];
Morach, Kurt, von Wallisellen, in Bubikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wallisellen].