Informazioni su Lukas Moosmann
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Lukas Moosmann
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006067642, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Physiotherapie Kraftwerk GmbH, in Basel, CHE-256.540.410, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 118 vom 20.06.2024, Publ. 1006062389).
Statutenänderung:
17.06.2024.
Stammkapital neu:
CHF 21'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Engler, Daniel Adrian, von Basel, in Basel, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 7'000 Stammanteilen zu je CHF 1.00 [bisher: mit 6'700 Stammanteilen zu je CHF 1.00];
Moosmann, Lukas, von Wegenstetten, in Allschwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 7'000 Stammanteilen zu je CHF 1.00 [bisher: mit 6'700 Stammanteilen zu je CHF 1.00];
Senn, Emanuel Caspar, von Liestal, in Lausen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 7'000 Stammanteilen zu je CHF 1.00 [bisher: mit 6'600 Stammanteilen zu je CHF 1.00].
Numero di pubblicazione: HR02-1006062389, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Physiotherapie Kraftwerk GmbH, in Basel, CHE-256.540.410, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 165 vom 26.08.2022, Publ. 1005548495).
Statutenänderung:
12.06.2024.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Engler, Daniel Adrian, von Basel, in Basel, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 6'700 Stammanteilen zu je CHF 1.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Moosmann, Lukas, von Wegenstetten, in Allschwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 6'700 Stammanteilen zu je CHF 1.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Senn, Emanuel Caspar, von Liestal, in Lausen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 6'600 Stammanteilen zu je CHF 1.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 66 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: HR02-1005548495, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Physiotherapie Kraftwerk GmbH, in Basel, CHE-256.540.410, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 215 vom 06.11.2013, S.0, Publ. 1165127).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Abt, Emanuel Jakob, von Basel, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Engler, Daniel Adrian, von Basel, in Basel, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Moosmann, Lukas, von Wegenstetten, in Allschwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Senn, Emanuel Caspar, von Liestal, in Lausen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 66 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00].