Informazioni su Alexandre Montellese
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Alexandre Montellese
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004994170, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Bastimmo AG, in Zürich, CHE-467.733.799, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2019, Publ. 1004755014).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Montellese, Alexandre, von Val-de-Ruz, in Erlenbach (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004814382, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Uniqua Consulting GmbH, in Zürich, CHE-116.028.743, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 73 vom 15.04.2019, Publ. 1004610340).
Firma neu:
Uniqua Consulting GmbH in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Uniqua Consulting Ltd. liab. Co in liquidation) (Uniqua Consulting Sàrl en liquidation). Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 16.12.2019 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Montellese, Alexandre, von Val-de-Ruz, in Zollikon, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ellenberger, Heinz, von Biglen, in Weesen, Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1004755014, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Bastimmo AG, in Zürich, CHE-467.733.799, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2016, S.0, Publ. 3202955).
Domizil neu:
c/o Strategy Management Holding AG, Freigutstrasse 27, 8002 Zürich.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bastos, Jean-Claude, von Welschenrohr, in Dubai (AE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Melano, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Ellenberger, Heinz Arthur, von Biglen, in Weesen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Montellese, Alexandre, von Val-de-Ruz, in Erlenbach (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.