Informazioni su Christella Anneflore Monnet
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Christella Anneflore Monnet
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005950515, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Physiothérapie le Square Sàrl, à Nendaz, CHE-496.524.312, société à responsabilité limitée (No. FOSC 152 du 09.08.2023, Publ. 1005813326).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Venetz, Charles, de Stalden (VS), à Nendaz, associé et président des gérants, avec signature individuelle, pour 102 parts sociales de CHF 100.00.
Inscription ou modification de personne(s):
CS3L Participations SA (CHE-438.578.812), à Isérables, associée, pour 200 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: pour 98 parts sociales de CHF 100.00];
Monnet, Christella Anneflore, de Isérables, à Isérables, présidente des gérants, avec signature individuelle [précédemment: gérante, secrétaire, avec signature collective à deux avec le président];
Monnet, Sylvain, de Isérables, à Isérables, gérant, secrétaire, avec signature individuelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1004682488, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Physiothérapie le Square Sàrl, à Nendaz, CHE-496.524.312, société à responsabilité limitée (No. FOSC 167 du 30.08.2011, p.0, Publ. 6314870).
Modification des statuts:
11.06.2019.
Inscription ou modification de personne(s):
Venetz, Charles, de Stalden (VS), à Nendaz, associé et président des gérants, avec signature individuelle, pour 102 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: associé et gérant, avec signature individuelle, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.00];
CS3L Participations SA (CHE-438.578.812), à Isérables, associée, pour 98 parts sociales de CHF 100.00;
Monnet, Christella Anneflore, de Isérables, à Isérables, gérante, secrétaire, avec signature collective à deux avec le président, .
Numero di pubblicazione: HR01-1004533789, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
CS3L Participations SA, à Isérables, CHE-438.578.812, Route des Condémines 40, 1914 Isérables, société anonyme (Nouvelle inscription).
Date des statuts:
17.12.2018.
But:
acquisition, administration et gestion de participations à toutes entreprises immobilières, commerciales, financières, industrielles ou autres, en Suisse et à l'étranger;
la société peut en particulier contracter des dettes et accorder des prêts ou constituer des gages en faveur de toute personne, y compris ses associés, ou tout établissement bancaire (cf. statuts pour but complet).
Capital-actions:
CHF 100'000.00.
Capital-actions libéré:
CHF 100'000.00.
Actions:
1'000 actions nominatives de CHF 100.00 avec restriction de transmissibilité selon statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communications aux actionnaires:
par avis inséré dans la FOSC ou lettre recommandée pour les convocations aux assemblées générales et par écrit ou courriel pour les autres communications. Selon déclaration du 17.12.2018, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) inscrite(s):
Monnet, Sylvain, de Isérables, à Isérables, président du conseil d'administration, avec signature individuelle;
Monnet, Christella Anneflore, de Isérables, à Isérables, membre et secrétaire du conseil d'administration, avec signature individuelle.