Informazioni su Heinz Mollet
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Heinz Mollet
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005919883, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Mollet Präzisionsmechanik AG, in Lengnau (BE), CHE-103.553.750, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 09.08.2016, Publ. 2994787).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mollet, Heinz, von Rüti bei Büren, in Lengnau BE, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Mollet-Rüfli, Yvonne, von Rüti bei Büren und Lengnau BE, in Lengnau bei Biel (Lengnau BE), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Oberer, René, von Sissach, in Worben, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mollet, Daniel, von Rüti bei Büren, in Lengnau BE, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Meier, Christian, von Bettwil, in Berikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2994787, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Mollet Präzisionsmechanik AG, in Lengnau (BE), CHE-103.553.750, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 25.11.2015, Publ. 2501573).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mollet, Marcel, von Rüti bei Büren, in Dotzigen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Mollet, Heinz, von Rüti bei Büren, in Lengnau BE, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 7072040, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Mollet Präzisionsmechanik AG, in Lengnau BE, CH-073.3.001.659-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 21.06.2010, S. 5, Publ. 5685322). [Streichung der Bemerkung betreffend Verzicht auf eine eingeschränkte Revision infolge Wahl einer Revisionsstelle.] [gestrichen: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 25.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].Eingetragene Personen neu oder mutierend: Mollet, Heinz, von Rüti bei Büren, in Lengnau bei Biel (Lengnau BE), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift];
Mollet, Daniel, von Rüti bei Büren, in Pieterlen, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Aetigkofen, ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Mollet, Marcel, von Rüti bei Büren, in Lyss, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
BDO AG (254.9.000.021-9), in Grenchen, Revisionsstelle;
Oberer, René, von Sissach, in Worben, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Ipsach].