Informazioni su Marc Mollenkopf Gamper
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Marc Mollenkopf Gamper
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005795983, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
BVG-Vorsorgestiftung der Novoplast AG, in Wallbach, CHE-109.388.231, Stiftung (SHAB Nr. 188 vom 30.09.2019, Publ. 1004726682).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mollenkopf Gamper, Marc, von Basel, in Birsfelden, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rothenbacher, Jonas, von Glarus Süd, in Frick, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005751933, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Novoplast AG, in Wallbach, CHE-101.976.950, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2019, Publ. 1004570966).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mollenkopf Gamper, Marc, von Basel, in Birsfelden, Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hadzic, Haris, von Unterkulm, in Birrwil, Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hock, Marcus, deutscher Staatsangehöriger, in Kaisten, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Terrasi, Filippo Alfredo, von Ponte Capriasca, in Stein (AG), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wallbach].
Numero di pubblicazione: HR02-1005211420, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Personalvorsorgestiftung der Novoplast AG, in Wallbach, CHE-109.728.746, Stiftung (SHAB Nr. 18 vom 27.01.2021, Publ. 1005085016).
Name neu:
Personalvorsorgestiftung der Novoplast AG in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der BVG- und Stiftungsaufsicht Aargau vom 14.04.2021 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Terrasi, Filippo, von Ponte Capriasca, in Stein (AG), Präsident des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Mollenkopf Gamper, Marc, von Basel, in Birsfelden, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zumsteg, Markus, von Mettauertal, in Rheinfelden, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].