Informazioni su Dominique Moll
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Dominique Moll
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004938498, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Holinger Moll Immobilien AG, in Basel, CHE-110.128.286, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 50 vom 11.03.2011, S.0, Publ. 6071848).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Holinger, Thomas, von Basel und Bennwil, in Basel, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Holinger, Bruno, von Basel, in Basel, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moll, Dominique, von Binningen, in Binningen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Graf, Florian, von Maisprach, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Münchenstein, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Halmer, Fabian, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
PICO TREUHAND AG (CHE-104.535.476), in Basel, Revisionsstelle [bisher: PICO TREUHAND AG (CH-280.3.001.353-4)].
Numero di pubblicazione: 1023360, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Holinger Moll Immobilien AG, in Basel, Güterstr. 278, 4053 Basel, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
22.05.2003.
Zweck:
Verwaltung, Verkauf und Vermietung von Liegenschaften;
Begründung und Verwaltung von Stockwerkeigentum;
Entwicklung von neuen Immobilienformen aller Art sowie von Produkten im Zusammenhang mit Liegenschaften. Die Gesellschaft kann andere Gesellschaften gründen oder sich an solchen beteiligen sowie Grundstücke erwerben.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.--.
Sacheinlage und -übernahme:
Aktiven von CHF 155'257.30 und Passiven von CHF 50'173.80 der Einzelfirma 'Thomas Holinger Immobilien', in Basel, gemäss Sacheinlage- und -übernahmevertrag vom 22.05.2003 und Übernahmebilanz per 01.01.2003 zum Preis von CHF 105'083.50, wofür 1'000 Namenaktien zu CHF 100.-- ausgegeben und CHF 5'083.50 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
Eingeschriebene Briefe.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Holinger, Thomas, von Basel und Bennwil, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Moll, Dominique, von Binningen, in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Holinger, Bruno, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Treuhand Thommen AG, in Allschwil, Revisionsstelle.
Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Serimo Immobiliendienste AG, in Basel, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 12.02.1998, S. 1076).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Joss, Hans-Rudolf, von Bern, in Bottmingen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Moll, Dominique, von Binningen, in Binningen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Jenni, Kurt, von Diegten und Basel, in Basel, Stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blaser, Christian, von Langnau im Emmental, in Hägendorf, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Heller, Peter, von Arlesheim, in Gempen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Matter, Heinz, von Zofingen, in Münchenstein, mit Kollektivprokura zu zweien.