Informazioni su Christoph Mösli
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Christoph Mösli
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005130391, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
CVM Partners GmbH, in Dällikon, CHE-110.577.371, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 91 vom 11.05.2011, S.0, Publ. 6157028).
Statutenänderung:
12.03.2021.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Beratung im Betriebs-, Organisations- und Informatikbereich sowie Erstellung und Vertrieb von Softwarelösungen mit Schwerpunkt Kundenmanagement, Erbringung und Vermittlung von absatz- und IT-orientierter Outsourcingdienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital neu:
CHF 20'000.00 [bisher: CHF 20'000.00]. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Andrea, von Boltigen, in Dällikon, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mösli, Christoph, von Gais, in Dällikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 190 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Mösli, Susanne, von Gais, in Fläsch, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: HR02-1004862716, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Sparkner KlG, in Dällikon, CHE-134.951.224, Kollektivgesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2019, Publ. 1004553838).
Statutenänderung:
19.03.2020.
Umwandlung:
Die Kollektivgesellschaft wird gemäss Umwandlungsplan vom 04.03.2020 und Bilanz per 29.02.2020 mit Aktiven von CHF 102'631.50 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 0.00 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten 10'263'150 Aktien zu CHF 0.01.
Firma neu:
Sparkner AG.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Beratungsdienstleistungen sowie die Entwicklung, Vermarktung und Erbringung IT- und internet-basierter Dienstleistungen, insbesondere in den Bereichen Marketing, Vertrieb und Beschaffung. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich bei anderen Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten, kann Lizenzen einräumen oder erwerben, alle mit ihrem Zweck direkt oder indirekt zusammenhangenden kommerziellen und finanziellen Transaktionen durchführen sowie Liegenschaften und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen.
Aktienkapital neu:
CHF 102'631.50.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 102'631.50.
Aktien neu:
10'263'150 Namenaktien zu CHF 0.01.
Publikationsorgan neu:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 19.03.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mösli, Christoph, von Gais, in Dällikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wels, Philip Thomas, von Lugano, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR01-1004553838, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Sparkner KlG, in Dällikon, CHE-134.951.224, Breitenstrasse 10, 8108 Dällikon, Kollektivgesellschaft (Neueintragung).
Beginn:
18.01.2019.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt Erbringung von IT- und internet-basierten Dienstleistungen, insbesondere in den Bereichen Marketing, Vertrieb und Beschaffung.
Eingetragene Personen:
Mösli, Christoph, von Gais, in Dällikon, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wels, Philip Thomas, von Lugano, in Zürich, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.