Informazioni su Dr. Marco Möhr
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Dr. Marco Möhr
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Dr. Marco Möhr
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005217692, Ufficio del registro di commercio Grigioni
Tricuria AG, in Chur, CHE-107.907.077, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 1 vom 04.01.2021, Publ. 1005063660).
Statutenänderung:
03.06.2021.
Domizil neu:
c/o Fiduciar Treuhand AG, Theaterweg 11, 7000 Chur.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung, Veräusserung und Nutzung von Liegenschaften. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen und Zweigniederlassungen errichten. Sie kann alle Geschäfte auf eigene und fremde Rechnung eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail. Gemäss Erklärung vom 20.05.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fiduciar Treuhand AG (CHE-101.840.807), in Chur, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Foppa, Dr. Toni, von Chur, in Chur, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Möhr, Dr. Marco, von Maienfeld, in Domleschg, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift];
Wittwer, Jörg, von Linden, in Trimmis, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR01-1005094636, Ufficio del registro di commercio Grigioni
DigitalGraubünden, in Chur, CHE-133.289.894, Reichsgasse 25, 7000 Chur, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
21.01.2021.
Zweck:
Zweck des Vereins ist die Förderung der Digitalisierung im Kanton Graubünden. Dazu soll die Vernetzung der verschiedenen Bereiche Industrie, Dienstleistung, Bildung und Verwaltung unterstützt werden. Ebenso sollen der Aufbau und die Zusammenarbeit von Ökosystemen gefördert sowie dazu auch digitale Instrumente entwickelt und eingesetzt werden. Um diesen Zweck zu erreichen, kann der Verein Unternehmen gründen und auflösen oder Anteile kaufen und verkaufen sowie professionelle (Dienst-) Leistungen beziehen oder anbieten. Bei der Verfolgung seines Zwecks soll der Verein mit bestehenden Organisationen im In- und Ausland zusammenarbeiten. Der Verein beschränkt sich jedoch stets auf die Verfolgung öffentlicher und gemeinnütziger Zwecke und verfolgt keine kommerziellen Ziele.
Mittel:
Jahresbeiträge der Mitglieder, freiwillige Zuschüsse der Mitglieder, Zuwendungen von natürlichen und juristischen Personen, einschliesslich der öffentlichen Hand.
Eingetragene Personen:
Pattis, Peter Marc, von Valsot, in Domat/Ems, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Beglinger, Michael, von Glarus Nord, in Muttenz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Möhr, Marco, von Maienfeld, in Domleschg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005063660, Ufficio del registro di commercio Grigioni
Tricuria AG, in Chur, CHE-107.907.077, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 09.09.2019, Publ. 1004712189).
Statutenänderung:
22.12.2020.
Abspaltung:
Ein Teil der Aktiven und Passiven geht gemäss Spaltungsplan vom 22.12.2020 auf die neu gegründete Tribolet Immobilien AG (CHE-270.829.051), in Chur, über. Das Aktienkapital wird infolge Spaltung um CHF 100'000.00 herabgesetzt.
Aktienkapital neu:
CHF 300'000.00 [bisher: CHF 400'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 300'000.00 [bisher: CHF 400'000.00].
Aktien neu:
600 vinkulierte Namenaktien zu CHF 500.00 [bisher: 800 Namenaktien zu CHF 500.00].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Annen, Reto T., von Arth, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tribolet, Michèle, von Zürich, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tribolet, Walter Christian, von Chur, in Cornelius (US), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Chur, Präsident, mit Einzelunterschrift];
Möhr, Dr. Marco, von Maienfeld, in Domleschg, mit Einzelunterschrift.