Informazioni su Urs Misteli
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Urs Misteli
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1289823, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Milchgenossenschaft Aeschi, in Aeschi SO, CHE-103.292.466, Genossenschaft (SHAB Nr. 53 vom 17.03.2010, S. 14, Publ. 5545052).
Domizil neu:
bei Walter Lüthi, Eichelackerweg 2, 4556 Aeschi SO.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Misteli, Urs, von Aeschi SO, in Aeschi SO, Mitglied der Verwaltung und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 5545052, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Milchgenossenschaft Aeschi, in Aeschi SO, CH-251.5.000.052-3, Genossenschaft (SHAB Nr. 26 vom 07.02.1996, S. 746).
Statutenänderung:
3.04.2007, 15.04.2009, 31.08.2009.
Pflichten neu:
Beitrags- oder Leistungspflichten: Gemäss Statuten. Gemäss Erklärung der Verwaltung vom 31.08.2009 untersteht die Genossenschaft der ordentlichen Revision nicht und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oberli, Fritz, von Rüderswil, in Aeschi SO, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stampfli, Beat, von Aeschi SO, in Aeschi SO, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Flury, Josef, von Deitingen, in Aeschi SO, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wüthrich, Hansrudolf, von Trub, in Aeschi SO, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüthi, Walter, von Horriwil, in Aeschi SO, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident der Verwaltung];
Stampfli, Gerhard, von Aeschi SO, in Aeschi SO, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Patrick, von Bolken, in Bolken, Mitglied der Verwaltung und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Misteli, Urs, von Aeschi SO, in Aeschi SO, Mitglied der Verwaltung und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Aktuar];
Flury, Reto, von Aeschi SO, in Aeschi SO, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Sommer, Martin, von Aeschi SO, in Aeschi SO, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.