Informazioni su Christophe Pierre Misteli
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Christophe Pierre Misteli
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005520142, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Condor Dental Research Company S.A., à Vouvry, CHE-107.941.660, société anonyme (No. FOSC 54 du 17.03.2022, Publ. 1005429711).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Herreman, Christèle Margareta Maria, citoyenne belge, à Quarteira (PT), présidente, avec signature collective à deux;
Misteli, Christophe, de Aefligen, à Prilly, administrateur, secrétaire, avec signature collective à deux;
Libon, Christophe Robert Henri, de Montreux, à Montreux, directeur, avec signature collective à deux;
Libon, Marc Jean-Luc, citoyen belge, à Quarteira (PT), avec procuration individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Junod, Vincent, de Mutrux, à Zug, président du conseil d'administration, avec signature individuelle;
Dutil, David, citoyen américain, à Binningen, membre et secrétaire du conseil d'administration, avec signature individuelle;
Cioska, Andreas, citoyen allemand, à Bad Soden (DE), administrateur, avec signature individuelle;
Heine, Stefan, citoyen allemand, à Stuttgart (DE), administrateur, avec signature individuelle.
Numero di pubblicazione: 6597938, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Condor Dental Research Company S.A., à Vouvry, CH-550.0.169.792-0, société anonyme (No. FOSC 249 du 23.12.2009, p. 28, Publ. 5410766).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Heiniger, René, de Eriswil, à Eysins, président, avec signature collective à deux;
Fiduciaire Maurice Borloz, à Blonay (CH-550.0.045.771-7), organe de révision.
Inscription ou modification de personne(s):
Libon, Christèle, citoyenne belge, à Montreux, présidente, avec signature collective à deux [précédemment: administratrice avec signature collective à deux];
Misteli, Christophe, de Aefligen, à Prilly, administrateur et secrétaire, avec signature collective à deux;
Cabinet Fiscal et Comptable, J.-F. Meillard (CH-550.0.028.084-5), à Cugy VD, organe de révision.
Numero di pubblicazione: 5236632, Ufficio del registro di commercio Vallese
Hevac Products S.A., précédem. à Villeneuve VD, CH-550.0.169.166-0, société anonyme (FOSC no 146 du 31.07.2009, p. 22).
Modification des statuts:
25.08.2009.
Nouveau siège:
Vouvry.
Nouvelle adresse:
Chemin de la Ciblerie 2, 1896 Vouvry.
But:
commerce et conditionnement de produits chimiques, biologiques et autres, notamment dans les domaines pharmaceutiques, cosmétiques et vétérinaires.
Capital-actions:
CHF 100'000.--.
Capital-actions libéré:
CHF 100'000.--.
Actions:
800 actions au porteur de CHF 125.-.
Organe de publication:
FOSC. Selon déclaration du conseil d'administration du 20.03.2009, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte [comme précédemment];
statuts adaptés au nouveau droit.
Inscription ou modification de personnes:
Libon, Marc, citoyen belge, à Montreux, président, avec signature collective à deux [comme précédemment];
Misteli, Christophe, de Aefligen, à Prilly, administrateur et secrétaire, avec signature collective à deux [comme précédemment].