Informazioni su Yves Michlig
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Yves Michlig
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005365291, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Rebsamen Elektroplan AG, in Horw, CHE-112.875.684, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 13.09.2021, Publ. 1005289696).
Statutenänderung:
15.12.2021.
Firma neu:
PZM Luzern AG.
Sitz neu:
Luzern.
Domizil neu:
Winkelriedstrasse 11, 6003 Luzern.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Planung von Projekten für Klima-, Kälte-, Heizungs-, Sanitär- und Elektroanlagen;
die Entwicklung einschlägiger Apparaturen;
die Übernahme der Bauleitung bei der Ausführung von Projekten, die Beratung in den umschriebenen technischen Belangen und die Ausführung von Expertisen;
die Übernahme von oder Beteiligung an beliebigen Gesellschaften;
ganz allgemein die Vornahme aller geschäftlichen, finanziellen und industriellen Operationen, auch mit Wertpapieren oder Immobilien, die direkt oder indirekt der Verfolgung der Hauptzwecke dienlich sind;
die Gesellschaft kann namentlich Finanzierungen vornehmen und für Dritte Garantien und Bürgschaften eingehen;
die Errichtung von Zweigniederlassungen im In- und Ausland.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmungen in den Statuten über die Sacheinlage und Sachübernahme sind weggefallen.] [gestrichen: Gemäss Sacheinlage- und Sachübernahmevertrag vom 01.04.2006 und Bilanz per 31.12.2005 übernimmt die Gesellschaft von Hansjörg Rebsamen, von Kirchberg SG, in Adligenswil, seine Einzelfirma Hansjörg Rebsamen Elektroplanung, in Luzern (CH-100.1.014.017-9), mit sämtlichen Aktiven (inklusive WIR-Guthaben CHF 3'566.10 und angefangene Arbeiten CHF 311'200.--), deren Wert zusammen CHF 564'384.95 beträgt und dem gesamten Fremdkapital im Werte von CHF 127'491.01 zum Preise von CHF 436'893.94, wofür 300 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben und CHF 136'893.94 als Forderung gutgeschrieben werden.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen durch Brief, E-Mail oder Telefax. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stamm, David, von Schleitheim, in Feuerthalen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Küng, Alexander, von Luzern, in Baar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Michlig, Yves, von Bellwald, in Küssnacht (SZ), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Zweigniederlassung neu:
Horw (CHE-423.636.300) [bisher: Luzern (CHE-423.636.300)].