Informazioni su André Pierre Michel
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: André Pierre Michel
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2712527, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Michel Communication & Consulting GmbH, in Zollikofen, CHE-307.116.496, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 248 vom 23.12.2013, Publ. 1252027).
Statutenänderung:
26.02.2016.
Stammkapital neu:
CHF 60'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Michel, André Pierre, von Bönigen, in Zollikofen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 600 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Hergert, Alexander, von Aarau, in Zollikofen, mit Einzelprokura;
Hergert, Christine, von Aarau, in Zollikofen, mit Einzelprokura.
Numero di pubblicazione: 1252027, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Michel Communication & Consulting GmbH, in Zollikofen, CHE-307.116.496, Aarmattweg 71, 3052 Zollikofen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
13.12.2013.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Beratungs- und Dienstleistungsunternehmens in den Bereichen Medien, Kommunikation und Finanz. Sie kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke, Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 13.12.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Michel, André Pierre, von Bönigen, in Zollikofen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: 7028030, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
cash zweiplus ag, in Zürich, CH-020.3.036.893-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 02.04.2012, Publ. 6620260).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hartgens, Christoph, von Einsiedeln, in Einsiedeln, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Michel, André, von Bönigen, in Zollikofen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scherrer, Urban, von Zwingen, in Fällanden, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien].