Informazioni su Jean-Michel Michaud
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Jean-Michel Michaud
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005213521, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Michaud et Mariaux SA, à Monthey, CHE-106.059.736, société anonyme (No. FOSC 57 du 23.03.2020, Publ. 1004858469).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Michaud, Jean-Michel, de Vionnaz, à Choëx (Monthey), administrateur, secrétaire, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Claret, Flavien, de Troistorrents, à Troistorrents, administrateur, avec signature individuelle [précédemment: administrateur, avec signature collective à deux avec le président ou le secrétaire];
Dubosson, Emeric, de Troistorrents, à Troistorrents, administrateur, avec signature individuelle [précédemment: administrateur, avec signature collective à deux avec le président ou le secrétaire].
Numero di pubblicazione: 2886383, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Midam SA, à Monthey, CHE-101.006.589, Société anonyme (No. FOSC 115 du 18.06.2009, p. 32, Publ. 5076510).
Nouvelle adresse:
Route des Ilettes 34, 1870 Monthey.
Nouvelle autre adresse:
[autre adresse radiée].
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Michaud, Jean-Michel, de Vionnaz, à Choëx (Monthey), président, avec signature collective à deux;
Dubuis, Pascal, de Savièse, à Collombey-Muraz, secrétaire, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Dubosson, Emeric, de Troistorrents, à Troistorrents, président, avec signature individuelle;
Claret, Flavien, de Troistorrents, à Troistorrents, administrateur, avec signature collective à deux;
Martenet, Stève, de Troistorrents, à Troistorrents, administrateur, avec signature collective à deux;
Voeffray, Christian Henri, de Vernayaz, à Monthey, administrateur et secrétaire, sans droit de signature.
Numero di pubblicazione: 2198989, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Michaud et Mariaux SA, à Monthey, CHE-106.059.736, société anonyme (No. FOSC 182 du 20.09.2013, Publ. 1087221).
Inscription ou modification de personne(s):
Martenet, Stève, de Troistorrents, à Troistorrents, président, avec signature individuelle [précédemment: secrétaire avec signature individuelle];
Michaud, Jean-Michel, de Vionnaz, à Choëx (Monthey), administrateur et secrétaire, avec signature individuelle [précédemment: président avec signature individuelle].