Informazioni su Giovanni Miccoli
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Giovanni Miccoli
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3053227, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Aquila & Co. AG, in Zürich, CHE-109.023.479, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 20.07.2016, Publ. 2964711).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Miccoli, Giovanni, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jain, Vivien, von Luzern, in Kilchberg ZH, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Schieler, Katrin, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2225521, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
GCM Capital GmbH, in Zürich, CHE-378.655.068, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 205 vom 22.10.2012, Publ. 6898016).
Firma neu:
GCM Capital GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 12.06.2015 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Miccoli, Giovanni, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 7109624, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Aquila & Co. AG, in Zürich, CH-170.3.022.702-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 38 vom 25.02.2013, Publ. 7077210).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rhinow, René, von Basel, in Liestal, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Seltisberg];
Miccoli, Giovanni, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Maraia, Gianni, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.