Informazioni su Olaf Meyers
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Olaf Meyers
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3739527, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Beck Transport Holding AG, in Berg (TG), CHE-400.456.477, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 05.03.2014, Publ. 1381005).
Statutenänderung:
30.08.2017.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Kaufen, Verkaufen, Halten und Verwalten von Beteiligungen. Die Gesellschaft bezweckt zudem den Kauf, das Halten, die Administration, das Bewirtschaften, die Entwicklung, die Weiterentwicklung, den Verkauf, die Lizenzierung und die Unterlizenzierung von Immaterialgüterrechten. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens sowie der Tochtergesellschaften und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern, insbesondere alle der Verwirklichung ihres Zweckes förderlichen kommerziellen und finanziellen Transaktionen durchführen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 30.08.2017 auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meyers, Olaf, deutscher Staatsangehöriger, in Bergheim (DE), Präsident, mit Einzelunterschrift;
steffen rausch kessler ag weinfelden, in Weinfelden, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beck, Urs, von Stadel, in Ottoberg (Märstetten), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 983821, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Berichtigung des im SHAB Nr. 134 vom 15.07.2013 publizierten TR-Eintrags Nr. 3267 vom 10.07.2013Beck Transport Holding AG, in Berg TG, CH-440.3.027.403-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 15.07.2013, Publ. 976087).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyers, Olaf, deutscher Staatsangehöriger, in Bergheim (DE), Präsident, mit Einzelunterschrift [nicht: Meyer, Olaf]. .