Informazioni su Werner Meyer
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Werner Meyer
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Werner Meyer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 5068592, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Agrar-Chemie AG, in Zug, CH-170.3.002.302-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 254 vom 31.12.1998, S. 8968).
Statutenänderung:
26.05.2009.
Zweck neu:
Handel mit chemischen, agrar-chemischen und technischen Produkten sowie Schutz und Verwertung von geistigem Eigentum und Patenten;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 26.05.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meyer, Werner, von Zürich und Rüdlingen, in Schöfflisdorf, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
A + B Revisions AG, in Rüti ZH, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Braunschweiler, Ulrich, von Zürich, in Rüti ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
BELETEC AG, bisher in Dübendorf, Handel mit elektronischen und elektrotechnischen Geräten aller Art. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 18.04.2000, S. 2619).
Gründungsstatuten:
31.03.1942.
Statutenänderung:
15.01.2002.
Sitz neu:
Wettingen.
Domizil neu:
Winkelriedstrasse 65, 5430 Wettingen.
Zweck:
Handel mit elektronischen und elektrotechnischen Geräten aller Art sowie Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Telecom und Informatik;
kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, verkaufen und belasten.
Aktienkapital:
CHF 250'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 250'000.--.
Aktien:
250 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Die vor der Eintragung im Handelsregister des Kantons Zürich gestrichenen Tatsachen sowie allfällige frühere Tagebuch- und SHAB-Zitate können im Registerauszug des bisherigen Sitzes, welcher bei den abgelegten Handelsregisterakten liegt, eingesehen werden.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stappung, Martin, von Döttingen, in Döttingen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Meyer, Werner, von Zürich, in Schöfflisdorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Schlatter, Marcel, von Winterthur, in Dintikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Schlatter, Marcel, von Winterthur, in Dintikon, mit Kollektivprokura zu zweien [wie bisher];
Intertest Revisions- und Wirtschaftsberatungs AG, in Baden, Revisionsstelle [wie bisher].
Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
BELETEC AG, in D ü b e n d o r f, Handel mit elektronischen und elektrotechnischen Geräten aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 175 vom 09.09.1999, S. 6193).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ueltschi, Hanspeter, von Erlenbach im Simmental und Oberwil im Simmental, in Steckborn, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lips, Hans-Georg, von Urdorf, in Kreuzlingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Provida Treuhand AG, in St. Gallen, Revisionsstelle;
Hugelshofer, Rolf, von Wigoltingen, in Diessenhofen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stappung, Martin, von Döttingen, in Döttingen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyer, Werner, von Zürich, in Schöfflisdorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schlatter, Marcel, von Winterthur, in Dintikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Intertest Revisions- und Wirtschaftsberatungs AG, in Baden, Revisionsstelle.