Informazioni su Stefan Martin Meyer
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Stefan Martin Meyer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR01-1004603440, Ufficio del registro di commercio Ticino, (501)
PhytoFlow GmbH, in Castel San Pietro, CHE-389.462.409, Piancorella 2, 6873 Corteglia, società a garanzia limitata (Nuova iscrizione).
Data dello statuto:
29.03.2019.
Scopo:
La consulenza, progettazione, realizzazione, distribuzione e vendita in Svizzera e all'estero di progetti relazionati con la fitoterapia, in particolare per il mercato nutraceutico, cosmetico e farmaceutico. La conduzione di studi clinici e conferenze, la preparazione di relazioni e pubblicazioni di esperti nonché l'assunzione di rappresentanze e brevetti. La società può costituire succursali, partecipare ad altre imprese nazionali o estere, acquisire o fondersi con società simili o collegate, acquisire beni immobili in relazione allo scopo sociale, stipulare affari e contratti idonei a promuovere lo scopo della società. La società può inoltre compiere qualsiasi operazione industriale, commerciale e finanziaria connessa con l'oggetto sociale.
Capitale sociale:
CHF 20'000.00.
Organo di pubblicazione:
FUSC. Le comunicazioni della società ai soci avvengono per lettera raccomandata. Secondo dichiarazione del 29.03.2019 la società non è soggetta alla revisione ordinaria e rinuncia a una revisione limitata.
Persone iscritte:
Meyer, Stefan Martin, da Luzern, in Sagno (Breggia), socio e gerente, con firma individuale, con 100 quote da CHF 200.00.
Numero di pubblicazione: 3514088, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Canna GmbH, in Schlieren, CH-053.4.015.375-8, Import und Export von landwirtschaftlichen Erzeugnissen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 56 vom 21.03.2005, S. 21, Publ. 2755946).
Firma neu:
Canna GmbH in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Canna SARL en liquidation) (Canna Sagl in liquidazione). Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 20.06.2006 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Stefan Martin, von Luzern, in Morbio Superiore, Gesellschafter und Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.-- [bisher: mit Einzelunterschrift];
Demarmels, Andrea Peter, von Salouf, in Gordola, Liquidator.
Numero di pubblicazione: 2755946, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Canna GmbH, bisher in Dietikon, CH-053.4.015.375-8, Import und Export von landwirtschaftlichen Erzeugnissen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 215 vom 07.11.2003, S. 19, Publ. 1249396).
Statutenänderung:
8.12.2004.
Sitz neu:
Schlieren.
Domizil neu:
Zürcherstrasse 166, 8952 Schlieren.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Finsterwald, Jürg, von Villigen, in Bergdietikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Stefan Martin, von Luzern, in Morbio Superiore, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--;
Canna Corporate B.V., in Oosterhout NB, (NL), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 18'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--];
Störi, Patrick, von Luchsingen, in Stallikon, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.