Informazioni su Stefan Meyer
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Stefan Meyer
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Stefan Meyer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2740489, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Ebreyon Hot Services, Ernst Brey, in Hünenberg, CHE-110.506.916, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 23 vom 04.02.2004, S. 16, Publ. 2102524). Die Eintragung erfolgt von Amtes wegen gemäss Art. 152 HRegV gestützt auf die Verfügung vom 15.12.2015.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brey, Ernst, deutscher Staatsangehöriger, unbekannten Aufenthaltes, Inhaber, mit Einzelunterschrift [bisher: in Noginsk (RU)];
Meyer, Stefan, von Luzern, in Bettwil, Prokurist, mit Einzelprokura [bisher: in Baar].
Numero di pubblicazione: 1845963, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
CD-Informatik GmbH, in Hünenberg, CHE-112.934.163, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 250 vom 27.12.2013, Publ. 1260279).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Allmen AG, Treuhandgesellschaft (CHE-110.254.695), in Hünenberg, Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00;
Meyer, Stefan, von Luzern, in Bettwil, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mlejnek, Dr. Hugo, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00;
von Allmen, Andreas, von Lauterbrunnen, in Hünenberg, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 1260279, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
CD-Informatik GmbH, in Hünenberg, CHE-112.934.163, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 245 vom 17.12.2008, S. 32, Publ. 4784984).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dilger, Claus, deutscher Staatsangehöriger, in Seuzach, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Allmen AG, Treuhandgesellschaft (CHE-110.254.695), in Hünenberg, Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00;
Meyer, Stefan, von Luzern, in Bettwil, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.