Informazioni su Sandro Meyer
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Sandro Meyer
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Sandro Meyer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005964148, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
PFS Pension Fund Services AG, in Opfikon, CHE-109.426.943, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 215 vom 06.11.2023, Publ. 1005877201).
Statutenänderung:
01.02.2024.
Aktienkapital neu:
CHF 1'350'000.00 [bisher: CHF 900'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'350'000.00 [bisher: CHF 900'000.00].
Aktien neu:
13'500 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 9'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung innerhalb des Kapitalbandes.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Strub, Karel, von Arosa, in Seuzach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Sandro, von Villmergen, in Horgen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gubler, Martin, von Wängi, in Schaffhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rüdlinger Zoller, Scott, von Nesslau, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ackermann, Urs, von Mels, in Volketswil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Liberi, Frederico, von Zollikon, in Fällanden, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005533775, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Zürich Pensionskassen-Beratung AG, in Zürich, CHE-103.690.536, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 06.01.2022, Publ. 1005373641).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meyer, Sandro, von Villmergen, in Horgen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ryser, Stephan, von Sumiswald, in Opfikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Portmann, Radim, von Untersiggenthal, in Horgen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1004936149, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
PFS Pension Fund Services AG, in Opfikon, CHE-109.426.943, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 06.07.2020, Publ. 1004929057).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bianco, Bice, italienische Staatsangehörige, in Altdorf UR, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Liberi, Frederico, von Zollikon, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Elisabeth, von Unterkulm, in Gretzenbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schellenberg, Christian, von Pfäffikon, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kunz, Heinz, von Regensberg, in Freienbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Buracco, Pascal, von Derendingen, in Männedorf, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Meyer, Sandro, von Villmergen, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Strub, Karel, von Arosa, in Seuzach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.