Informazioni su Sandro Meyer
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Sandro Meyer
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Sandro Meyer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6895378, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
MAPPS GmbH, in Niederlenz, CH-150.4.001.277-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 60 vom 25.03.2011, Publ. 6092526).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Furrer, Peter, von Zell ZH, in Wettswil am Albis, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Sandro, von Wohlen AG, in Villmergen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Kaiser, Alexander, von Gams, in Stäfa, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Meyer, Marco, von Wohlen AG, in Lenzburg, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: 6420976, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Scarmo AG, in Niederlenz, CH-400.3.016.995-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 04.06.2002, S. 2, Publ. 495480).
Statutenänderung:
07.11.2011.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail an die bekannten Adressen oder mittels Publikation im SHAB. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 07.11.2011 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
AHW Beratung & Revision AG (CHE-109.315.657), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Marco, von Wohlen AG, in Lenzburg, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Niederlenz, Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Meyer, Sandro, von Wohlen AG, in Villmergen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Niederlenz, Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 6092526, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
MAPPS GmbH, bisher in Hergiswil NW, CH-150.4.001.277-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 56 vom 22.03.2010, S. 13, Publ. 5550750).
Gründungsstatuten:
10.03.2010.
Statutenänderung:
23.02.2011.
Sitz neu:
Niederlenz.
Domizil neu:
Buchenweg 2, 5702 Niederlenz.
Zweck:
Erwerb, Errichten und Führen von Coiffeur-, Schönheits- und Franchisingbetrieben, Herstellen, Ankauf und Verkauf von Waren insbesondere von Haarpflege- und Kosmetikartikeln. Kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Stammanteile ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Einladungen zur Gesellschafterversammlung erfolgen schriftlich oder per E-Mail (wie bisher);
Gemäss Erklärung der Gründer vom 10.03.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision (wie bisher).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Strebel, Patrick, von Luzern, in Hergiswil NW, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Sandro, von Wohlen AG, in Villmergen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter ohne Zeichnungsberechtigung und mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Furrer, Peter, von Zell ZH, in Wettswil am Albis, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter ohne Zeichnungsberechtigung und mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Kaiser, Alexander, von Gams, in Stäfa, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter ohne Zeichnungsberechtigung und mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Meyer, Marco, von Wohlen AG, in Lenzburg, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter ohne Zeichnungsberechtigung und mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].