Informazioni su Marco Meyer
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Marco Meyer
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Marco Meyer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6420976, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Scarmo AG, in Niederlenz, CH-400.3.016.995-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 04.06.2002, S. 2, Publ. 495480).
Statutenänderung:
07.11.2011.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail an die bekannten Adressen oder mittels Publikation im SHAB. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 07.11.2011 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
AHW Beratung & Revision AG (CHE-109.315.657), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Marco, von Wohlen AG, in Lenzburg, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Niederlenz, Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Meyer, Sandro, von Wohlen AG, in Villmergen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Niederlenz, Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Scarmo AG (Scarmo SA) (Scarmo Ltd), bisher in Zürich, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.127 vom 4.7.1991 S.2892).
Statutenänderung:
10.10.1995.
Sitz neu:
Niederlenz.
Domizil neu:
Buchenweg 2a, 5702 Niederlenz.
Zweck:
Handel mit sowie Lagerung, Finanzierung und Transport von Produkten aller Art, insbesondere im Bereich der Bekleidungsartikel;
die Gesellschaft kann sämtliche Geschäfte auf eigene wie auf fremde Rechnung tätigen, welche mit diesem Geschäftszweck unmittelbar oder mittelbar im Zusammenhang stehen, insbesondere auch Erwerb, Belastung oder Veräusserung von beliebigem Grundeigentum, sie kann ferner Dienstleistungen auf dem Gebiete der elektronischen Datenverarbeitung erbringen und Handel mit auf diesem Gebiete verwendeten Geräte tätigen sowie Beteiligungen übernehmen und veräussern.
Aktienkapital:
Fr.150000.
Liberierung Aktienkapital:
Fr.150000.
Aktien:
150 Inhaberaktien zu Fr.1000.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Inhaberaktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief, sofern deren Adressen bekannt sind, andernfalls durch Publikation im SHAB.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Giampiero, von Wohlen AG, in Niederlenz, Präsident, mit Einzelunterschrift (bisher: in Oberengstringen);
Meyer, Marco, von Wohlen AG, in Niederlenz, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: in Oberengstringen);
Meyer, Sandro, von Wohlen AG, in Niederlenz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bankrevisions- und Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle.