Informazioni su Rolf Meyer
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Rolf Meyer
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Rolf Meyer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004936346, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
INTERNATIONAL WHITE CROSS, in Adligenswil, CHE-110.008.995, Stiftung (SHAB Nr. 176 vom 11.09.2015, S.0, Publ. 2368509).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meyer, Rolf, von Luzern, in Adligenswil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Läubli, Anita, von Seengen, in Bottenwil, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Läubli, Reto Heinrich, von Seengen, in Bottenwil, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Michel, Thomas, von Kerns, in Langnau am Albis, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1004550795, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Daniel Meyer Gartengestaltung AG, in Adligenswil, CHE-114.725.771, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 68 vom 10.04.2013, Publ. 7142280).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Rolf, von Luzern, in Adligenswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ulrich, Claudia, von Küssnacht (SZ), in Küssnacht (SZ), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2665941, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Botanikwelt AG, bisher in Adligenswil, CHE-375.994.114, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 18.03.2015, Publ. 2048715).
Gründungsstatuten:
12.03.2014.
Statutenänderung:
26.01.2016.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Müllerstrasse 92, 8004 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meyer, Rolf, von Luzern, in Adligenswil, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Herbert, von Nottwil, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.