Informazioni su Rolf Meyer
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Rolf Meyer
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Rolf Meyer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005193737, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Trigema AG, in Zürich, CHE-107.872.131, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 22.01.2020, Publ. 1004810954).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Rolf, von Zürich, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich].
Numero di pubblicazione: 3954123, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Trigema AG, in Zürich, CHE-107.872.131, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 08.12.2017, Publ. 3919101).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dannacher, Benjamin, von Therwil, in Galgenen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Meyer, Rolf, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wüest, Stefan, von Willisau und Zürich, in Fällanden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gasparini, Giuseppe, von Ilanz/Glion, in Wettingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 5801150, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Swissconsultants.ch Audit AG, in Hünenberg, CH-053.3.017.108-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 22.10.2009, S. 22, Publ. 5305864).
Statutenänderung:
23.08.2010.
Firma neu:
SWA Swiss Auditors AG.
Zweck neu:
Übernahme von Revisionsmandaten;
Erbringung von weiteren Dienstleistungen für Unternehmen, Gründung, Erwerb, Miete, Einrichtung oder Betrieb von Niederlassungen, Fabriken oder Werkstätten, die sich auf eine oder andere der oben erwähnten Aktivitäten beziehen;
Übernahme, Erwerb, Betrieb oder Abtretung sämtlicher Methoden oder Patente, die diese Aktivitäten betreffen;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bättig, Kurt, von Luzern, in Horw (Kastanienbaum), Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien;
Brumann, Beat, von Unterlunkhofen, in Sarmenstorf, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien;
Gnehm, Peter, von Zürich und Wald ZH, in Rüschlikon, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien;
Haas, Markus, von Horw, in Horw (Kastanienbaum), Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien;
Jung, Claude, von Luzern und Pfyn, in Luzern, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien;
Küng, Hans, von Zürich, in Horw, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien;
Meyer, Rolf, von Zürich, in Zürich, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schürmann, Hansjörg, von Egerkingen, in Egerkingen, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schürmann, Mark, von Egerkingen, in Egerkingen, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schürmann, Jonas, von Egerkingen, in Egerkingen, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien;
Siegrist, Heinrich Rudolf, von Rünenberg, in , Seengen, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien;
Steinmann, Pedro Joaquin, von Wohlenschwil, in Wettingen, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien;
Varrone, Raffaele, italienischer Staatsangehöriger, in Eich, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien;
Wüest, Stefan, von Zürich und Willisau, in Fällanden, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien;
Gasparini, Giuseppe, von Rueun, in Wettingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyer, Markus, von Roggwil BE, in Roggwil BE, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fuhrer, Peter, von Langnau im Emmental, in Ennetmoos, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.