Informazioni su Roland Meyer
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Roland Meyer
Ultimi comunicati FUSC: Roland Meyer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 5106814, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Aufsteller GmbH, in Lindau, CH-020.4.003.376-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 65 vom 31.03.2000, S. 2165). Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 25.05.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Roland, von Reisiswil, in Lindau, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Aufsteller GmbH, in L i n d a u, Platzierung von Spielautomaten, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 152 vom 12.08.1997, S. 5745).
Statutenänderung:
10.03.2000.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Busenhart, Dieter, von Lohn SH, in Weiningen ZH, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Roland, von Reisiswil, in Lindau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-].
Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Aufsteller GmbH, in Lindau, Eschikerstrasse 7, 8312 Winterberg, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
9.07.1997.
Zweck:
Kommerzielle Plazierung von Spielautomaten bei Kunden sowie Kauf und Verkauf von Waren aller Art;
kann Grundstücke erwerben, belasten und veräussern und sich an Unternehmen beteiligen.
Stammkapital:
CHF30'000.¬.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Meyer, Roland, von Reisiswil, in Lindau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF10'000.¬;
Meyer, Brigitte, von Reisiswil und Goldingen, in Lindau, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF10'000.¬;
Busenhart, Dieter, von Lohn SH, in Weiningen ZH, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF10'000.¬.