Informazioni su Jürg Meyer
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Jürg Meyer
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Jürg Meyer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004822580, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
MPS Marktpartner AG, in Sempach, CHE-108.467.968, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 03.02.2011, S.11, Publ. 6016174).
Statutenänderung:
30.01.2020.
Sitz neu:
Meggen.
Domizil neu:
Hobacherhöhe 3, 6045 Meggen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Jürg, von Luzern, in Meggen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 6016174, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
MPS Marktpartner AG, in Sempach, CH-100.3.019.158-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 26.01.2009, S. 11, Publ. 4844996).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meyer, Jürg, von Luzern, in Meggen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wicki, Simone, von Luzern, Udligenswil und Hasle LU, in Meggen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 5542480, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Mineralquelle Bad Knutwil AG, in Triengen, CH-100.3.008.175-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 156 vom 15.08.2007, S. 7, Publ. 4067012).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Läuppi, Willy, von Gränichen, in Gränichen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyer, Jürg, von Luzern, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmidlin, Lydia, von Geuensee, in Geuensee, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Arnold, Rudolf, von Büron, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwenk, Oscar J., von Kriens, in Kriens, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Schmidlin, Robert, von Geuensee, in Geuensee, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident];
Bucher, Roland, von Beromünster und Neudorf, in Büron, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: von Gunzwil und Neudorf];
Lisebach, Robert, von Beromünster, in Triengen, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: von Gunzwil];
Balmer-Etienne AG, in Luzern (CH-100.3.004.354-1), Revisionsstelle [bisher: Balmer-Etienne AG Luzern, in Luzern].