Informazioni su Peter Mesmer
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Peter Mesmer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6274176, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Elgger-Zeitung AG, in Elgg, CH-020.3.907.709-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 206 vom 23.10.2009, S. 22, Publ. 5308032).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aeschlimann, Ulrich, von Burgdorf, in Elgg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mesmer, Peter, von Muttenz, in Bronschhofen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Carlin, Annette, von Turbenthal und Oberembrach, in Wila, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 5308032, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Elgger-Zeitung AG, in Elgg, CH-020.3.907.709-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 27.07.2007, S. 18, Publ. 4045078).
Statutenänderung:
22.06.2009. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]. Gemäss Erklärung vom 15.06.2009 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Immotreu Immobilien- & Treuhand AG, in Elgg, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pazeller, Andrea, von Tarasp, in Elgg, Präsident des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Aeschlimann, Ulrich, von Burgdorf, in Elgg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Mesmer, Peter, von Muttenz, in Bronschhofen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Carlin, Annette, von Turbenthal und Oberembrach, in Wila, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Turbenthal, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Pazeller, Ursula, von Tarasp, in Elgg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2180126, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Thai-Orchidee, Peter Mesmer, in Bronschhofen, Hauptstrasse 38, 9552 Bronschhofen, Einzelfirma (Neueintragung).
Zweck:
Thailändisches Spezialitätenrestaurant.
Eingetragene Personen:
Mesmer, Peter, von Muttenz, in Eschlikon TG (Eschlikon), Inhaber, mit Einzelunterschrift.