Informazioni su Helga Mesaros
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Helga Mesaros
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005798729, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Zürcher Bau- und Wohngenossenschaft (ZBWG), in Zürich, CHE-107.345.104, Genossenschaft (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2023, Publ. 1005677494).
Statutenänderung:
25.05.2023. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brüngger, Urs René, von Volketswil, in Zürich, Co-Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Perriard, Angela Gina Theresa, von Pully, in Zürich, Co-Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Mesaros, Helga, von Zürich, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005520497, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Zürcher Bau- und Wohngenossenschaft (ZBWG), in Zürich, CHE-107.345.104, Genossenschaft (SHAB Nr. 85 vom 03.05.2022, Publ. 1005463404).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ottiger, Urs, von Luzern, in Zürich, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mohr, Philipp Adrian, von Basel, in Zürich, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mesaros, Helga, von Zürich, in Zürich, Präsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Brüngger, Urs René, von Volketswil, in Zürich, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Perriard, Angela Gina Theresa, von Pully, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005445176, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Zürcher Bau- und Wohngenossenschaft (ZBWG), in Zürich, CHE-107.345.104, Genossenschaft (SHAB Nr. 41 vom 01.03.2021, Publ. 1005111825).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mesaros, Helga, von Zürich, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung].