Informazioni su Franziska Merz
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Franziska Merz
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005124062, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Betagten-Fond Reinach, in Reinach (AG), CHE-110.376.217, Stiftung (SHAB Nr. 22 vom 02.02.2016, Publ. 2633421).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Merz, Franziska, von Menziken, in Zetzwil, Mitglied des Stiftungsrates, Aktuarin und Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumgartner, Madlen, von Trub, in Menziken, Mitglied des Stiftungsrates, Aktuarin und Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2636755, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Tiliacor AG, in Roggwil (BE), CHE-114.352.925, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 03.08.2015, Publ. 2303075).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Merz, Franziska, von Menziken, in Roggwil BE, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Baumeler, Pius, von Wolhusen, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 2633421, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Greisenasyl-Fond Reinach, in Reinach (AG), CHE-110.376.217, Stiftung (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2012, Publ. 6539124).
Urkundenänderung:
16.05.2014. 09.03.2015.
Name neu:
Betagten-Fond Reinach.
Domizil neu:
c/o Gemeindekanzlei Reinach, Hauptstrasse 66, 5734 Reinach AG.
Zweck neu:
Unterstützung mit finanziellen Mitteln von seit mindestens fünf Jahren in Reinach wohnhaften Personen im Alter von über sechzig Jahren, welche sich zur Pflege in einem Spital oder Alters- und Pflegeheim aufhalten und bei welchen die Leistung von Krankenkassen oder Versicherungen und die eigenen Mittel zur Deckung der Kosten nicht ausreichen.
Organisation neu:
[Löschung aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 95 Abs. 1 lit. h HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Richner, Max, von Gränichen, in Muhen, Mitglied, Aktuar und Kassier, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Merz, Franziska, von Menziken, in Zetzwil, Mitglied des Stiftungsrates, Aktuarin und Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.