Informazioni su Vincent Mentha
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Vincent Mentha
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4107839, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Yamaha Center Fribourg GmbH, bisher in Marly, CHE-114.635.406, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (vom 13.07.2016, Publ. 2950319).
Statutenänderung:
30.01.2018.
Firma neu:
hostettler veloland gmbh.
Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].
Sitz neu:
Sursee.
Domizil neu:
Bahnhofstrasse 25, 6210 Sursee. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hostettler, Christian, von Schwarzenburg, in Schenkon, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mentha, Vincent, von Cortaillod, in Val-de-Ruz, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hostettler, Peter, von Schwarzenburg, in Sursee, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lütolf, Pascal Anton, von Knutwil, in Oberkirch, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Sursee];
Schärli, Walter, von Buttisholz, in Buochs, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grasser, Thomas Josef, von Eich, in Reiden, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wikon];
Helfenstein, Karin, von Sempach, in Schenkon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3529743, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Hoco Retail AG, in Sursee, CHE-108.362.252, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 20.07.2016, Publ. 2963297).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mentha, Vincent, von Cortaillod, in Val-de-Ruz, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Zweigniederlassung neu:
Kriens (CHE-466.041.664).
Numero di pubblicazione: 2963297, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Hoco Retail AG, in Sursee, CHE-108.362.252, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 254 vom 31.12.2015, Publ. 2573147).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hostettler, Dr. Christian, von Schwarzenburg, in Schenkon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Schwarzenberg, Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Lütolf, Dr. Pascal, von Knutwil, in Sursee, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hostettler, Peter, von Schwarzenburg, in Sursee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Mentha, Vincent, von Cortaillod, in Val-de-Ruz, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bürgisser, Martin, von Oberlunkhofen, in Seengen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grasser, Thomas, von Eich, in Wikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schüepp, Valentin, von Zufikon, in Jonen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vogt, Oliver, von Luzern, in Rothenburg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.