Informazioni su Rocco Melina
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Rocco Melina
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Rocco Melina
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006090463, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Milchgenossenschaft Lausen, in Lausen, CHE-107.784.886, Genossenschaft (SHAB Nr. 172 vom 06.09.2021, Publ. 1005284910).
Statutenänderung:
05.06.2024.
Umwandlung:
Die Genossenschaft wird gemäss Umwandlungsplan vom 05.06.2024 und Bilanz per 31.12.2023 mit Aktiven von CHF 2'235'757.17 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'280'077.60 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Genossenschafter erhalten 120 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Firma neu:
Milchhüsli Lausen Immobilien AG.
Domizil neu:
Wolfgasse 7, 4415 Lausen.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Halten, die Verwaltung, den Erwerb und die Veräusserung von Immobilien. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital neu:
CHF 120'000.00.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 120'000.00.
Aktien neu:
120 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [gestrichen] [gestrichen: Haftung/Nachschusspflicht: Persönliche und solidarische Haftung der Mitglieder sowie Nachschusspflicht im Verhältnis der eingelieferten Milch.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Melina, Rocco, italienischer Staatsangehöriger, in Münchenstein, Mitglied der Verwaltung, Kassier, ohne Zeichnungsberechtigung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gisin, Markus, von Rickenbach (BL), in Lausen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gisin-Christen, Markus, unbekannte Staatsangehörigkeit, Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gysin, Dieter, von Liestal, in Lausen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gerber, Christian, von Langnau im Emmental, in Lausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gerber-Knecht, Christian, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gysin, Rudolf, von Liestal, in Lausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gysin-Weber, Rudolf, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Plattner, Heinz, von Lausen, in Lausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weibel, Martin, von Lausen, in Lausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numero di pubblicazione: HR02-1005001684, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Livimo Immobilien AG, in Basel, CHE-233.153.893, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 09.03.2020, Publ. 1004847714).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wenger, Rolf, von Basel, in Sissach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Melina, Rocco, italienischer Staatsangehöriger, in Münchenstein, Delegierter des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heinzelmann, Ralph, von Liestal, in Rheinfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
D'Ercole, Dario, von Riehen, in Riehen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Markovic, Manuel, von Basel, in Basel, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004858203, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Strafin Immobilien Treuhand AG, in Allschwil, CHE-112.484.007, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2019, Publ. 1004542985).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rietschi, Robert, von Gipf-Oberfrick, in Muttenz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Melina, Rocco, italienischer Staatsangehöriger, in Münchenstein, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
D'Ercole, Dario, italienischer Staatsangehöriger, in Riehen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Markovic, Manuel, von Basel, in Basel, mit Kollektivprokura zu zweien;
Menditto, Luca, italienischer Staatsangehöriger, in Reinach (BL), mit Kollektivprokura zu zweien;
Neceva, Snezana, mazedonische Staatsangehörige, in Basel, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Köles, Aykan, von Basel, in Frenkendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Köles, Aylin, von Basel, in Frenkendorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schöni, Beatrice, von Basel, in Reinach (BL), mit Kollektivprokura zu zweien.