Informazioni su Giovanni Melina
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Giovanni Melina
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005842299, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Express Shopping GmbH, in Adlikon, CHE-104.753.990, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 49 vom 12.03.2019, Publ. 1004585165).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vögeli, Yvonne, von Laupen, in Stadel, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00;
Roesen, Sven, deutscher Staatsangehöriger, in Stadel, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Melina, Giovanni, italienischer Staatsangehöriger, in Allschwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00.
Numero di pubblicazione: 3705675, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Fuel + Convenience GmbH, in Aarau, CHE-114.831.930, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 63 vom 01.04.2015, Publ. 2076549).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Polin, Yves, von Winterthur und Zürich, in Dottikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Gerber, Verena, von Sumiswald, in Eppenberg-Wöschnau, mit Kollektivprokura zu zweien;
Polin, Denise, von Zürich, in Basel, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Melina, Giovanni, italienischer Staatsangehöriger, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: 2353363, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
M. Seker GmbH in Liquidation, bisher in Basel, CHE-114.606.037, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 101 vom 27.05.2014, Publ. 1524767).
Statutenänderung:
28.08.2015.
Firma neu:
Lumi GmbH.
Sitz neu:
Metzerlen-Mariastein.
Domizil neu:
Döllenring 5, 4116 Metzerlen.
Zweck neu:
Handel mit Waren aller Art. Kann zudem alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Erreichung des Gesellschaftszwecks zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen, ferner im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen, im In- und Ausland immaterielle Werte sowie Grundeigentum erwerben, verwalten, vermitteln und veräussern. [Die Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten sind aufgehoben worden.] [gestrichen: Pflichten: Nebenleistungspflichten gemäss Statuten.].Mit Beschluss vom 28.08.2015 hat die Gesellschafterversammlung ihren Beschluss betreffend Auflösung der Gesellschaft vom 19.12.2013 widerrufen. [gestrichen: Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 19.12.2013 aufgelöst.].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Melina, Giovanni, italienischer Staatsangehöriger, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gjergjaj, Anton, von Wyssachen, in Metzerlen (Metzerlen-Mariastein), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.