Informazioni su Joseph Melettukunnel
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Joseph Melettukunnel
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005975774, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Aspectra AG, in Zürich, CHE-105.612.642, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2022, Publ. 1005614729).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofmänner, Raphael, von Buchs (SG), in Winterthur, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Melettukunnel, Joseph, von Olten, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004583235, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Alveus GmbH, bisher in Strengelbach, CHE-450.079.709, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 143 vom 26.07.2017, Publ. 3667201).
Statutenänderung:
12.02.2019.
Firma neu:
VB Office GmbH.
Sitz neu:
Bern.
Domizil neu:
Burgernzielweg 18, 3006 Bern.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Treuhand, insbesondere Führen von Buchhaltungen, Erstellen von Geschäftsabschlüssen, Steuererklärungen und Mehrwertsteuerabrechnungen, die Bearbeitung der gesamten Personaladministration sowie Vermittlung von Sach- und Personenversicherungen an Unternehmen und Privaten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Elia, Sabri, von Oftringen, in Strengelbach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Melettukunnel, Joseph, von Olten, in Zürich, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bajrami, Vedat, von Ostermundigen, in Ostermundigen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: 3667201, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Alveus GmbH, in Strengelbach, CHE-450.079.709, Kornweg 8a, 4802 Strengelbach, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
10.07.2017.
Zweck:
Erbringung von Dienstleistungen im Bereich E-Commerce und Online Marketing, Import, Kauf, Verkauf und Vermietung von Waren aller Art und Erbringung von damit zusammenhängenden Vertriebsdienstleistungen;
kann Urheberrechte, Patente, Lizenzen, Marken und andere Immaterialgüterrechte erwerben, verwerten und verkaufen, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen und vermitteln, Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen sowie Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief, Fax oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung aller Gründer vom 10.07.2017 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Elia, Sabri, von Oftringen, in Strengelbach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Melettukunnel, Joseph, von Olten, in Zürich, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.