Informazioni su Rita Meili
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Rita Meili
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR01-1005733737, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Stiftung Schuel Muure, in Berg (TG), CHE-358.122.432, Dorfstrasse 4, 8576 Mauren TG, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
12.04.2023.
Zweck:
Die Stiftung Schuel Muure bezweckt den Betrieb einer Schule für Kinder und Jugendliche mit ausgewiesenen Lernschwierigkeiten, die in der Regelschule kein Angebot finden. Sie kann auch Dienstleistungen in diesem Bereich anbieten. Die Stiftung fördert mit passenden Angeboten den individuellen Übergang der Jugendlichen in das Berufs- und Erwachsenenleben. Die Stiftung hat gemeinnützigen Charakter.
Aufsichtsbehörde:
Die Stiftungsaufsicht wird zu einem späteren Zeitpunkt übernommen.
Eingetragene Personen:
Rickli, Hans-Rudolf, von Madiswil, in Berg TG, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meili, Rita, von Hettlingen, in Münchwilen TG, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bachofner, Thomas, von Fehraltorf, in Sulgen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Blaser Kolb, Marlise, von Langnau im Emmental, in Ottoberg (Märstetten), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hebeisen, Andreas, von Langnau im Emmental, in Kreuzlingen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thalmann Treuhand AG (CHE-108.028.770), in Weinfelden, Revisionsstelle;
Huber, Ralph, von Kirchberg (SG), in Lengwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Keller, Patrick, von Konolfingen, in Kreuzlingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Numero di pubblicazione: 7136502, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Gemeinnützige Gesellschaft des Kantons Thurgau, in Frauenfeld, CH-440.6.022.740-9, Verein (SHAB Nr. 72 vom 12.04.2011, Publ. 6118190).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hasler, Karl, von St. Margrethen, in Münchwilen TG, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meili, Rita, von Hettlingen, in Münchwilen TG, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rickli, Hans-Rudolf, von Madiswil, in Wäldi, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Meili Projekt GmbH, in Münchwilen TG, Ausführung von Projekten, Entwicklung von neuen Produkten usw. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 4 vom 08.01.1996, S. 101).
Firma neu:
Meili Projekt GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 08.02.2002 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meili, Hermann, von Hettlingen, in Münchwilen TG, Gesellschafter und Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 49'000.-- [bisher: mit Einzelunterschrift];
Meili, Rita, von Hettlingen, in Münchwilen TG, Gesellschafterin, Geschäftsführerin und Liquidatorin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.-- [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin].