Informazioni su René Meile
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome René Meile
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: René Meile
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1300387, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Berichtigung des im SHAB Nr. 6 vom 10.01.2014 publizierten TR-Eintrags Nr. 569 vom 7.01.2014U. Müller Ingenieure AG, in Winterthur, CHE-105.658.526, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2014, Publ. 1276959).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meile, René, von Fischingen, in Zell ZH, Präsident des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [nicht: Vizepräsident des Verwaltungsrates und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Scheurer, Thomas, von Bargen BE, in Winterthur, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [nicht: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]. .
Numero di pubblicazione: 6997916, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
U. Müller Ingenieure AG, in Winterthur, CH-020.3.023.753-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 27.01.2012, Publ. 6523810).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Ulrich Alfred, von Winterthur, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scheurer, Thomas, von Bargen BE, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Meile, René, von Fischingen, in Zell ZH, Vizepräsident des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 6493192, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
U. Müller Ingenieure AG, in Winterthur, CH-020.3.023.753-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 08.09.2010, S. 26, Publ. 5802838).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Ulrich Alfred, von Winterthur, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Scheurer, Thomas, von Bargen BE, in Winterthur, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Meile, René, von Fischingen, in Zell ZH, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.