Informazioni su Franziska Meile
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Franziska Meile
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Franziska Meile
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 7122920, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
A. Meile AG, in Luzern, CH-100.3.008.163-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 28.01.2008, S. 11, Publ. 4310300).
Statutenänderung:
18.03.2013.
Domizil neu:
Steinhofweg 12, 6005 Luzern.
Zweck neu:
Betrieb einer Bäckerei und Konditorei;
Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Liegenschaften;
Beteiligungen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmungen in den Statuten über die Sacheinlagen und Sachübernahmen sind weggefallen.] [gestrichen: Gemäss Sacheinlage- und Uebernahmevertrag vom 26.03.1986 und Bilanz per 31.12.1985 übernahm die Gesellschaft von Alois Meile, von Mosnang, in Luzern, sämtliche Aktiven im Werte und zum Preise von CHF 407'219.75 und sämtliche Passiven im Werte und zum Preise von CHF 177'553.05 seiner bisherigen, im Handelsregister nicht eingetragenen Einzelfirma 'Alois Meile', in Luzern. Vom Aktivenüberschuss und Uebernahmepreis von CHF 229'666.70 wurden CHF 100'000.-- an das Grundkapital angerechnet.].Mitteilungen neu: Mitteilungen erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 18.03.2013 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lufida Revisions AG, in Luzern (CH-100.3.007.813-6), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meile, Alois, von Luzern, in Luzern, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: von Mosnang];
Meile, Franziska, von Luzern, in Luzern, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Meile, Susanne, von Luzern, in Luzern, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: von Mosnang].