Informazioni su Peter Meierhofer
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Peter Meierhofer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005833698, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Rose Betriebsverpflegung AG, in Hinwil, CHE-114.700.713, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 12.01.2021, Publ. 1005071027).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bless, Herbert, von Flums, in Eschenbach (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meierhofer, Peter, von Weiach, in Wald (ZH), mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rose, Marcel, von Zürich, in Schmerikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Horgen, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Jäger, Erika, von Arosa, in Wetzikon (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004577166, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Berichtigung des im SHAB Nr. 31 vom 14.02.2019, publizierten TR-Eintrags Nr. 1'394 vom 11.02.2019 Rose Betriebsverpflegung AG, in Gommiswald, CHE-114.700.713, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2019, Publ. 1004566628).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meierhofer, Peter, von Weiach, in Laupen ZH (Wald (ZH)), mit Kollektivprokura zu zweien [nicht: in Eschenbach SG];
Rose, Marcel, von Zürich, in Horgen, mit Kollektivprokura zu zweien [nicht: in Laupen ZH (Wald (ZH))].
Numero di pubblicazione: HR02-1004566628, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Rose Betriebsverpflegung AG, in Gommiswald, CHE-114.700.713, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 15.05.2013, S.0, Publ. 7188310).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rose, Jürg, von Zürich, in Benglen (Fällanden), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bless, Herbert, von Flums, in Eschenbach SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Goldingen (Eschenbach (SG))];
Meierhofer, Peter, von Weiach, in Eschenbach SG, mit Kollektivprokura zu zweien;
Rose, Marcel, von Zürich, in Laupen ZH (Wald (ZH)), mit Kollektivprokura zu zweien.