Informazioni su Peter Meier
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Peter Meier
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3224835, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Schweizerischer Metzgereinkauf 'MEGO' Genossenschaft, bisher in Zürich, CHE-101.976.915, Genossenschaft (SHAB Nr. 108 vom 09.06.2015, Publ. 2195015).
Gründungsstatuten:
18.03.2011.
Statutenänderung:
27.10.2016.
Sitz neu:
St. Gallen.
Domizil neu:
Rorschacher Strasse 109 a, 9000 St. Gallen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Würmli, Markus, von Elgg, in Salenstein, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Peter, von Willisau, in Ennetbaden, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eckert, Hans Jörg, von Leuggern, in Eggersriet, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2155647, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Metzger-Center Zürich, Einkaufsgenossenschaft des Metzgereigewerbes, in Zürich, CHE-107.844.643, Genossenschaft (SHAB Nr. 27 vom 10.02.2014, Publ. 1335301).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Peter, von Willisau, in Ennetbaden, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Geschäftsführer.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jenzer, Christoph, von Arlesheim, in Arlesheim, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Jung, Roland, von Frauenfeld, in Wittenbach, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rechsteiner, Erich, von Laufen, in Laufen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Metreba AG (CHE-100.342.398), in Dübendorf, Revisionsstelle [bisher: Metreba AG (CH-020.3.917.421-3)].
Numero di pubblicazione: 7084980, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Metzger-Center Zürich, Einkaufsgenossenschaft des Metzgereigewerbes, in Zürich, CH-020.5.900.998-7, Genossenschaft (SHAB Nr. 127 vom 03.07.2012, Publ. 6748420).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Käser, Rudolf, von Kleindietwil, in Turgi, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hänni, Ernst, von Köniz, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lüthi, Christoph, von Wohlen AG, in Rohr AG, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Natter, Heinz Peter, von Dübendorf, in Wetzikon ZH, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hornecker, Rolf, von Sulgen, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Käppeli, Viktor, von Mühlau, in Hünenberg, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lehmann, Guido, von Lauperswil, in Gossau ZH, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Meier, Peter, von Willisau, in Ennetbaden, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Geschäftsführer;
Rrasi, Nush, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Geschäftsführer;
Sutter, Martin, von Appenzell, in Aadorf, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Geschäftsführer.