Informazioni su Martin Meier
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Martin Meier
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Martin Meier
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005829844, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Erzbach Holding AG, bisher in Erlinsbach (AG), CHE-114.399.602, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 160 vom 20.08.2008, Publ. 4618282).
Statutenänderung:
11.07.2023.
Sitz neu:
Walchwil.
Domizil neu:
Dürrenburgstrasse 1C, 6318 Walchwil.
Aktien neu:
150 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 150 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlage-/Sachübernahmevertrag vom 30.06.2008 127 Namenaktien zu CHF 1'000.-- der J. Meier Elektro AG, in Erlinsbach (CHE-107.063.261), 50 Namenaktien zu CHF 1'000.00 der Jura Immo AG Erlinsbach, in Erlinsbach (CHE-112.372.377) und 200 Namenaktien zu CHF 500.00 der Blessing AG, in Küttigen (CHE-107.101.401), wofür 150 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 27'950.00 als Forderung gutgeschrieben werden.].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
[Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. Mit Erklärung vom 11.07.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Strasser & Vögtli Treuhand AG (CHE-110.056.712), in Küttigen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Martin, von Baden, in Walchwil, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3651197, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
MACOMA Schweiz AG in Liquidation, in Walchwil, CHE-115.818.607, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 14.07.2017, Publ. 3645753).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Martin, von Baden, in Walchwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 2501649, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Moc Marketing Organisation AG, in Emmen, CHE-107.941.200, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 12.02.2015, Publ. 1986251).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Martin, von Baden, in Walchwil, Präsident, mit Einzelunterschrift.