Informazioni su Lukas Marc Meier
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Lukas Marc Meier
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006075228, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Levart GmbH, in Zürich, CHE-308.814.433, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 122 vom 28.06.2021, Publ. 1005229728).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Lukas Marc, von Walenstadt, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Förster, Lisa, deutsche Staatsangehörige, in Käshofen (DE), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 196 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1004692797, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
TS Travel Smart GmbH, bisher in Ehrendingen, CHE-115.513.734, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 119 vom 24.06.2019, Publ. 1004658360).
Statutenänderung:
25.07.2019.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Gertrudstrasse 46, 8003 Zürich. [Diese Bemerkung wird gestrichen.] [gestrichen: Das Stammkapital ist bei der Gründung vollständig liberiert worden.].
Vinkulierung neu:
[Diese Bemerkung wird gestrichen.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Lukas, von Walenstadt, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1004658360, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
TS Travel Smart GmbH, in Ehrendingen, CHE-115.513.734, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 33 vom 18.02.2019, Publ. 1004568960).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Walser, Beat, von Zürich, in Bassersdorf, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Lukas, von Walenstadt, in Zürich, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.