Informazioni su Jürg Meier
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Jürg Meier
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Jürg Meier
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005400783, Ufficio del registro di commercio Zurigo
Stiftung Wohnraum für jüngere Behinderte, in Oberrieden, CHE-104.855.969, Stiftung (SHAB Nr. 10 vom 15.01.2021, Publ. 1005074562).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Höltschi, Peter, von Zürich, in Männedorf, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ziegler, Kurt, von Thalwil, in Thalwil, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Herzig-Ahrendt, Nicole, deutsche Staatsangehörige, in Boniswil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneider, Bernhard, von Thun, in Rüschlikon, 2. Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Straub, Rodolfo, von Oberrieden, in Oberrieden, 1. Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: 2. Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Meier, Jürg, von Oberrieden und Zürich, in Oberrieden, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: 1. Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Mannino, Nathalie, von Bauma, in Wädenswil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 5246620, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Wohnraum für jüngere Behinderte, in Oberrieden, CH-020.7.000.094-3, Stiftung (SHAB Nr. 138 vom 19.07.2006, S. 19, Publ. 3472574).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rohner, Alfred, von Küsnacht ZH und Oberrieden, in Oberrieden, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Herger, Klaus, von Bürglen UR, in Bülach, 1. Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kunz, Daniel, von Horgen, in Wädenswil, 3. Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Höltschi, Peter, von Zürich, in Männedorf, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: 2. Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Meier, Jürg, von Oberrieden und Zürich, in Oberrieden, 1. Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates ohne Zeichnungsberechtigung];
Straub, Rodolfo, von Oberrieden, in Oberrieden, 2. Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Paltzer-Olsen, Annette, von Pratteln, in Zürich, 3. Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hilbrands-Stäheli, Esther, von Amriswil, in Unteriberg, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3472574, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Wohnraum für jüngere Behinderte, in Oberrieden, CH-020.7.000.094-3, Förderung von Wohnangeboten für jüngere Behinderte, Stiftung (SHAB Nr. 40 vom 27.02.2006, S. 25, Publ. 3261638). Erlass Organisationsreglement 16.11.2005.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gachnang, Walter, von Horgen, in Oberrieden, 3. Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kunz, Daniel, von Horgen, in Wädenswil, 3. Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Jürg, von Oberrieden und Zürich, in Oberrieden, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
PricewaterhouseCoopers AG, in Zürich, Revisionsstelle.