Informazioni su Giorgio Maria Giulio Herbert Paulus Meier-Mazzucato
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Giorgio Maria Giulio Herbert Paulus Meier-Mazzucato
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005616353, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Siegrist Service AG, in Oftringen, CHE-107.786.661, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 25.11.2014, S.0, Publ. 1841103).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Alvaro, Michael J., von Bern und Kilchberg ZH, in Aarburg, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Siegrist, Andreas, von Vordemwald, in Oftringen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier-Mazzucato, Giorgio, von Aarau, in Aarau, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hofer, Andreas, von Brittnau, in Zofingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005581695, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Striega-Therm AG, in Rothrist, CHE-107.995.265, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 30.06.2022, Publ. 1005508952).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Alvaro, Michael, von Bern, in Aarburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier-Mazzucato, Giorgio, von Aarau, in Aarau, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR01-1005044481, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Annelies Hassler Familienstiftung, in Aarau, CHE-130.251.895, c/o P F R U N D E R LEGAL GMBH, Neugutstrasse 4, 5000 Aarau, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
18.12.1997.
Zweck:
Der Zweck der Sitftung besteht in der Erziehung, Ausbildung und Ausstattung der Nachkommen von meinen Adoptivkindern Hansruedi Hassler, geb. 22.3.1960, und Vreni Furundaoturan-Hassler, geb. 5.11.1961, und der Unterstützung und Hilfestellung im Alter, bei Krankheit und Unfall, sowie bei Bedürftigkeit und in Notsituationen von Hansruedi Hassler und Vreni Furundaoturan-Hassler sowie deren jeweiligen Nachkommen.
Insbesondere bezweckt die Stiftung, dass:
a) allen jungen Familienmitglieder zu einer ihrer Befähigung angemessenen, möglichst guten Schul- und Ausbildung verholfen wird, dass sie für Sprachaufenthalte und Weiterbildungsstufen im In- und Ausland die notwendige finanzielle Unterstützung erhalten und dass ihnen im Zusammenhang mit der Ausstattung für die Berufsausübung geholfen wird;
b) den betagten, kranken oder invaliden Familienangehörigen die erforderliche Hilfestellung für Unterbringung, Betreuung, medizinische Versorgung, für Therapie und Kuraufenthalte etc. geleistet wird, soweit diese nicht durch Versicherungen oder die öffentliche Hand gedeckt wird;
c) den Familienangehörigen bei Bedürftigkeit und in anderen Notsituationen geholfen wird, unabhängig davon, aus welchen Gründen auch immer die Bedürftigkeit entstanden sein oder die Notsituation herrühren mag. Die Stiftung ist eine Familienstiftung, die nicht der staatlichen Aufsicht unterstellt ist und keine Revisionsstelle bezeichnen muss.
Eingetragene Personen:
Pfrunder, Maja Ruth, von Basel und Männedorf, in Schafisheim, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier-Mazzucato, Giorgio Maria Giulio Herbert Paulus, von Unterentfelden und Aarau, in Aarau, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.