Informazioni su Franz Meier
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Franz Meier
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6871138, Ufficio del registro di commercio Uri, (120)
Dätwyler Schweiz AG, in Altdorf UR, CH-120.9.002.227-8, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 169 vom 31.08.2012, S. 0, Publ. 6831000).
mit Hauptsitz in:
Altdorf UR.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Franz, von Luzern, in Brunnen (Ingenbohl), mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arnold, Martin, von Feuerthalen, in Muri AG, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lampatzer, Enrique, von Trub, in Barcelona (Spanien), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 5150506, Ufficio del registro di commercio Uri, (120)
Genossenschaft Bootshafen Flüelen, in Flüelen, CH-120.5.001.385-5, Genossenschaft (SHAB Nr. 34 vom 19.02.2009, S. 21, Publ. 4887806).
Domizil neu:
c/o Micha Nussbaumer, Dorfstrasse 3, 6454 Flüelen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reck, Willy, von Safenwil, in Altdorf UR, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Herger, Hansruedi, von Unterschächen, in Flüelen, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bissig, Anton, von Unterschächen, in Altdorf UR, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Betschart, Bruno, von Muotathal, in Altdorf UR, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
de Witte, Hans, von Attinghausen, in Attinghausen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Meier, Franz, von Luzern, in Brunnen (Ingenbohl), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Euler, Johannes gen. Hans, von Malters, in Emmen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Clapasson, Leo, von Rothenthurm, in Altdorf UR, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ziegler, Peter, von Seelisberg, in Erstfeld, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nussbaumer, Micha, von Oberägeri, in Flüelen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Birrer, Marco, von Mellikon, in Altdorf UR, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 4624392, Ufficio del registro di commercio Uri, (120)
Genossenschaft Bootshafen Flüelen, in Flüelen, CH-120.5.001.385-5, Genossenschaft (SHAB Nr. 102 vom 29.05.1992, S. 2476).
Statutenänderung:
25.06.2007, 21.03.2008.
Zweck neu:
Die Genossenschaft bezweckt durch gemeinschaftliche Selbsthilfe den Unterhalt und Betrieb eines Bootshafens in Flüelen. Durch die Vermietung von Bootsplätzen fördert sie die private Kleinschifffahrt, den Wassersporttourismus und die Geselligkeit der Bootshafenbenützer.
Haftung/Nachschusspflicht:
[Die Nachschusspflicht der Mitglieder ist aufgehoben worden.] [gestrichen: Haftung/Nachschusspflicht: Keine persönliche Haftbarkeit der Mitglieder. Nachschusspflicht bis höchstens zur Hälfte der bisherigen Anteilsscheinzeichnung.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Betschart, Franz, von Muotathal, in Altdorf UR, Kassier, ohne Zeichnungsberechtigung;
Arnold, Bruno, von Bürglen UR, in Bürglen UR, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Arnold, Franz-Sepp, von Flüelen, in Flüelen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Clapasson, Leo, von Rothenthurm, in Altdorf UR, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gisler, Josef, von Flüelen, in Flüelen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ziegler, Markus, von Flüelen, in Bürglen UR, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Betschart, Bruno, von Muotathal, in Altdorf UR, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
de Witte, Hans, von Attinghausen, in Attinghausen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Meier, Franz, von Luzern, in Brunnen (Ingenbohl), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.