Informazioni su Christoph Meier
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Christoph Meier
Ultimi comunicati FUSC: Christoph Meier
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006018539, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Stiftung Altried, in Zürich, CHE-105.853.890, Stiftung (SHAB Nr. 187 vom 27.09.2023, Publ. 1005846443).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Christoph, von Künten, in Dürrenäsch, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005422842, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
ASSOR Finanz GmbH, bisher in Zug, CHE-109.384.977, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 111 vom 11.06.2010, Publ. 5671278).
Statutenänderung:
02.03.2022.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
c/o CM Architektur & Projekte GmbH, Bellariastrasse 7, 8002 Zürich.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Neutrale Beratung in den Bereichen Versicherungen, Altersvorsorge und Vermögensplanung, Erstellen und Verwalten von betrieblichen Vorsorgeeinrichtungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hauser, Ronald, von Rüschlikon, in Rüschlikon, Gesellschafter, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Christoph, von Künten, in Dürrenäsch, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: HR01-1004878725, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
CM Architektur & Projekte GmbH, in Veltheim (AG), CHE-425.757.860, Industriestrasse 22, 5106 Veltheim AG, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
20.04.2020.
Zweck:
Erbringung von Architektur-, Bau-, Total- und Generalunternehmerleistungen und zugehörige Dienstleistungen, Handel mit Waren aller Art sowie Erwerb, Verwaltung, Vermittlung und Veräusserung von Immobilien;
kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, gleichartige oder verwandte Untemehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post.
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Gemäss Erklärung des Gründers vom 20.04.2020 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Meier, Christoph, von Künten, in Dürrenäsch, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.